VRE TYCOONS PROPIEDADES SL
Dirección social Cl Balmes, 129
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VRE TYCOONS PROPIEDADES SL
CIF B67029926
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/06/2017
Nombres Anteriores
- RIERETA EQUITIES EVARIST 56 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VRE TYCOONS PROPIEDADES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VRE TYCOONS PROPIEDADES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ikras Nenad | Administrador Unico | 05/08/2022 | 20/08/2024 |
Nawar Hussein | Administrador Unico | 07/12/2018 | 05/08/2022 |
Alli Aicua Miren | Administrador Solidario | 08/02/2018 | 07/12/2018 |
Nawar Hussein | Administrador Solidario | 21/06/2017 | 07/12/2018 |
Clement Akiki | Administrador Solidario | 21/06/2017 | 08/02/2018 |
ACTOS BORME DE VRE TYCOONS PROPIEDADES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 505792, I/A 6 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 5 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 5 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 4 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 4 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: RIERETA EQUITIES EVARIST 56 SL
- VRE TYCOONS PROPIEDADES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Empresa: RIERETA EQUITIES EVARIST 56 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 2 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Empresa: RIERETA EQUITIES EVARIST 56 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 137, S 8, H B 505792, I/A 2 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Empresa: RIERETA EQUITIES EVARIST 56 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 129, S 8, H B 505792, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: RIERETA EQUITIES EVARIST 56 SL
Dirección:CL BALMES NUM 129 BIS P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:13/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PROMOCION E INTERMEDIACION INMOBILIARIA Y ADQUISICION REHABILITACION ENAJENACION CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE FINCAS URBANAS RUSTICAS TERRENOS Y SOLARES Y SU URBANIZACION Y PARCELACION. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 129, S 8, H B 505792, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08