VOSSELER GLOBAL SERVICES SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Aparici, 30
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOSSELER GLOBAL SERVICES SLP
CIF B66234089
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 21/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VOSSELER GLOBAL SERVICES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOSSELER GLOBAL SERVICES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Melgar Sandra | Apoderado Solidario | 08/03/2018 | 27/04/2021 |
Daniel Vosseler | Administrador Unico | 10/03/2014 | 27/04/2021 |
Daniel Vosseler | Liquidador | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
Figueras Soto Ricardo | Apoderado Solidario | 30/11/2015 | 27/04/2021 |
ACTOS BORME DE VOSSELER GLOBAL SERVICES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 212, S 8, H B 449558, I/A 5 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 212, S 8, H B 449558, I/A 5 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 212, S 8, H B 449558, I/A 5 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO NO PROFESIONAL DE RICARDO FIGUERAS SOTO Y CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 212, S 8, H B 449558, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 212, S 8, H B 449558, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 212, S 8, H B 449558, I/A 3 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 211, S 8, H B 449558, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-08
- SOCIOS PROFESIONALES:"VOSSELER ABOGADOS SLP",DANIEL VOSSELER Y SOCIO NO PROFESIONAL RICARDO FIGUERAS SOTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 209, S 8, H B 449558, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 209, S 8, H B 449558, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Dirección:CL APARICI 30-32 BAJOS P.2 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:21/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EXCLUSIVO LA ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 209, S 8, H B 449558, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08