VOLTAICO GESTIONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cañito Bazan, 1
Código Postal 14011
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLTAICO GESTIONA SL
CIF B14962583
Capital Social 289815.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Magdaleno Purificacion
Propietario Lopez Magdaleno Purificacion
VINCULACIONES DE VOLTAICO GESTIONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLTAICO GESTIONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Magdaleno Purificacion | Socio Unico | 29/01/2013 | 25/06/2018 |
Lopez Magdaleno Purificacion | Administrador Unico | 29/01/2013 | 25/06/2018 |
ACTOS BORME DE VOLTAICO GESTIONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 36, S 8, H CO 32973, I/A 5 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 36, S 8, H CO 32973, I/A 5 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-14
Capital Anterior: | 1.349.147,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.059.332,00 | Euros |
Capital Actual: | 289.815,00 | Euros |
Porcentaje: | 78,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 35, S 8, H CO 32973, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-14
Capital Anterior: | 1.245.148,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.349.147,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 35, S 8, H CO 32973, I/A 3 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-14
- Actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no residentes en territorio español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la prestación de servicios a las sociedades participadas, directa o indirectamente, consistentes en servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 34, S 8, H CO 32973, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-14
- C/ CAÑITO BAZAN 1 Ptl.1 2 1 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 34, S 8, H CO 32973, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-14
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.242.148,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.245.148,00 | Euros |
Porcentaje: | 41.404,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 34, S 8, H CO 32973, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 31, S 8, H CO 32973, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 31, S 8, H CO 32973, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-14
Dirección:C/ GABRIEL RAMOS BEJARANO 114 (CORDOBA)
Comienzo de operaciones:24/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no residentes en territorio español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la prestación de servicios a las sociedades participadas, directa o indirectamente, consistentes en servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 31, S 8, H CO 32973, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-14