VOLRENTAL CORDOBA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Castilla, 2
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLRENTAL CORDOBA SA
CIF A14812580
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Fecha de Constitución 17/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ASCENDUM MAQUINARIA SA
VINCULACIONES DE VOLRENTAL CORDOBA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLRENTAL CORDOBA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Cañamares Manuel | Consejero | 19/08/2011 | 20/09/2012 |
ASCENDUM MAQUINARIA SA | Socio Unico | 12/12/2011 | 20/09/2012 |
Rubio Sanz Galdeano Luis Enrique | Secretario | 14/03/2012 | 20/09/2012 |
Arranz Cañamares Manuel | Secretario | 19/08/2011 | 14/03/2012 |
Cruz Martinez Oscar | Consejero | 19/08/2011 | |
Mesa Garcia Fernando | Consejero | 19/08/2011 |
ACTOS BORME DE VOLRENTAL CORDOBA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 95, S 8, H M 459521, I/A 7 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 95, S 8, H M 459521, I/A 7 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 95, S 8, H M 459521, I/A 6 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 95, S 8, H M 459521, I/A 6 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 95, S 8, H M 459521, I/A 5 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 94, S 8, H M 459521, I/A 4 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 94, S 8, H M 459521, I/A 4 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-28
- AVDA DE CASTILLA, NUMERO 2, PARQUE EMPRESARIAL SAN (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25502 , F 94, S 8, H M 459521, I/A 3 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28