VOLPI VALENCIANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vitòria, 6
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLPI VALENCIANA SL
CIF B98840200
Capital Social 403000.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 28/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pastor Moreno Miguel Santiago
Propietario VALDECALERA SL
VINCULACIONES DE VOLPI VALENCIANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLPI VALENCIANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariza Soria Sonia | Apoderado | 23/02/2017 | 09/07/2019 |
Pastor Moreno Miguel Santiago | Administrador Unico | 23/02/2017 | 09/07/2019 |
VALDECALERA SL | Socio Unico | 08/04/2019 | 09/07/2019 |
Ariza Soria Sonia | Socio Unico | 11/10/2016 | 03/12/2018 |
Ariza Soria Sonia | Administrador Unico | 11/10/2016 | 23/02/2017 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 14/07/2016 | 11/10/2016 |
ACTOS BORME DE VOLPI VALENCIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 129, S 8, H V 171779, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 129, S 8, H V 171779, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 129, S 8, H V 171779, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 129, S 8, H V 171779, I/A 6 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-46
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 403.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 128, S 8, H V 171779, I/A 5 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 128, S 8, H V 171779, I/A 4 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 128, S 8, H V 171779, I/A 3 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 128, S 8, H V 171779, I/A 3 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
- A efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 14/2013 de Emprendedores de 27 de septiembre, ésta sociedad tiene, como actividad principal, la correspondiente con la clave CNAE "5.520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia" y su objeto lo constituye: a) La explotació
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 127, S 8, H V 171779, I/A 2 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-46
- C/ VITORIA 6 10 - 46002 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10151, L 7433, F 127, S 8, H V 171779, I/A 2 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-46