VOLO FOOD DELIVERY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 12
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLO FOOD DELIVERY SL
CIF B87296042
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Digital Services Xxxvi 4 Scsp
VINCULACIONES DE VOLO FOOD DELIVERY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLO FOOD DELIVERY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artero Molina Miquel Angel | Administrador Unico | 10/12/2015 | 16/11/2016 |
Artero Molina Miquel Angel | Liquidador | 16/11/2016 | 16/11/2016 |
Digital Services Xxxvi 4 Scsp | Socio Unico | 29/05/2015 | 16/11/2016 |
Martin De La Fuente Maria Teresa | Apoderado | 17/08/2016 | 16/11/2016 |
Vazquez Nueda Diego | Apoderado | 11/12/2015 | 16/11/2016 |
Wakefield Puertolas Caroline | Apoderado | 23/06/2015 | 16/11/2016 |
Amoribieta Alonso Iñigo | Administrador Unico | 22/06/2015 | 10/12/2015 |
Villacorta Fernandez Alvaro | Administrador Unico | 29/05/2015 | 22/06/2015 |
ACTOS BORME DE VOLO FOOD DELIVERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 95, S 8, H M 602738, I/A 7 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 95, S 8, H M 602738, I/A 7 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 95, S 8, H M 602738, I/A 7 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 95, S 8, H M 602738, I/A 7 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 94, S 8, H M 602738, I/A 6 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 93, S 8, H M 602738, I/A 5 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 93, S 8, H M 602738, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 93, S 8, H M 602738, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 92, S 8, H M 602738, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 92, S 8, H M 602738, I/A 2 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28