VOLGA DEUS PROYECTOS ECONOMICOS Y DE MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bravo Murillo, 255
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLGA DEUS PROYECTOS ECONOMICOS Y DE MARKETING SL
CIF B85985471
Capital Social 150000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VOLGA DEUS PROYECTOS ECONOMICOS Y DE MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLGA DEUS PROYECTOS ECONOMICOS Y DE MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Godoy Estañ Concepcion | Administrador Unico | 24/03/2014 | 05/01/2022 |
Vera Pizarro Antonio | Apoderado | 14/05/2014 | 05/01/2022 |
Vera Pizarro Antonio | Liquidador | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Ramirez Lara Jose Luis | Administrador Unico | 14/09/2010 | 24/03/2014 |
Ramirez Lara Jose Luis | Socio Unico | 14/09/2010 | 20/03/2014 |
ACTOS BORME DE VOLGA DEUS PROYECTOS ECONOMICOS Y DE MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 210, S 8, H M 505505, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 210, S 8, H M 505505, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 210, S 8, H M 505505, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 210, S 8, H M 505505, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 209, S 8, H M 505505, I/A 4 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
- C/ BRAVO MURILLO 255 - LOCAL (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 209, S 8, H M 505505, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 209, S 8, H M 505505, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 209, S 8, H M 505505, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28051 , F 209, S 8, H M 505505, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28