VOLATA SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Las Americas, 8
Código Postal 38650
Municipio Arona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLATA SPORT SL
CIF B76545250
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Dapena David
VINCULACIONES DE VOLATA SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLATA SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Dapena David | Socio Unico | 31/05/2011 | 15/01/2020 |
Garcia Dapena David | Administrador Unico | 31/05/2011 | 15/01/2020 |
Garcia Dapena David | Liquidador | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
ACTOS BORME DE VOLATA SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
- AVDA DE LAS AMERICAS 8 - C.C. COMPOSTELA BEACH, LO (ARONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
- Otras modificaciones estatutarias: 20. Administración y Representacion.- El cargo de administrador será retribuido. Tendrán como remuneración la cantidad fija que establecerá la Junta General por cada ejercicio, y no podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
Dirección:AVDA DE LA TORRITA 1 (OROTAVA (LA))
Comienzo de operaciones:26/05/11
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Artículo 2Ó. La sociedad tiene por objeto: a.) La importación, exportación, compraventa, distribución, transporte, reparación y mantenimiento de vehículos, incluso industriales, de motor o sin él, incluidos los Segway, motocicletas, motos, bicicletas, acuáticos, deportivos, de pesca y recreo, tanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H TF 48745, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38