VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA CV-20 Km 8
Municipio Onda
Provincia Castellón/Castello
Razón Social VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL SA
CIF A98484660
Capital Social 1052631.0 Euros
Actividad Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fecha de Constitución 29/10/2012
Nombres Anteriores
- VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PIGMENTS SPAIN SL
Propietario ESMALGLASS SA
VINCULACIONES DE VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bagan Vargas Vicente Antonio | Apoderado Solidario | 09/04/2018 | 25/09/2023 |
Blasco Fuentes Antonio | Apoderado Solidario | 09/04/2018 | 25/09/2023 |
Carbo Fernandez Carlos | Representante | 05/02/2014 | 25/09/2023 |
ESMALGLASS SA | Socio Unico | 21/04/2015 | 25/09/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 03/06/2014 | 25/09/2023 |
Parra Borras Pascual Jose | Apoderado Solidario | 09/04/2018 | 25/09/2023 |
Perez Beato Bello Maria Celia | Representante | 05/02/2014 | 25/09/2023 |
PIGMENTS SPAIN SL | Administrador Unico | 04/08/2022 | 25/09/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/11/2021 | 25/09/2023 |
Sanchez-peral Sanchez Vicente-jose | Apoderado Solidario | 09/04/2018 | 25/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 170, S 8, H CS 36652, I/A 18 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 170, S 8, H CS 36652, I/A 18 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 169, S 8, H CS 36652, I/A 16 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 169, S 8, H CS 36652, I/A 16 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-12
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- T. P. E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 169, S 8, H CS 36652, I/A 16 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 169, S 8, H CS 36652, I/A 15 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 169, S 8, H CS 36652, I/A 14 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-12
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 165, S 8, H CS 36652, I/A 13 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-12
- Otras modificaciones estatutarias: Añadido artículo 12 bis a los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 165, S 8, H CS 36652, I/A 12 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 165, S 8, H CS 36652, I/A 11 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-12