VMP TEMPSTAFF ETT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Honduras, 8
Código Postal 29007
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social VMP TEMPSTAFF ETT SA
CIF A92895820
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 19/11/2007
VINCULACIONES DE VMP TEMPSTAFF ETT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VMP TEMPSTAFF ETT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEC ASESORES SL | Apoderado | 07/04/2010 | 24/11/2012 |
Juhani Kaukonen Mika | Apoderado | 05/12/2009 | 24/11/2012 |
Karjalainen Liisa Kristiina | Apoderado | 24/11/2012 | |
Korosuo Riku Miikkael | Apoderado | 29/01/2009 | 24/11/2012 |
Pohjanheimo Mikko Markus | Apoderado | 29/01/2009 | 24/11/2012 |
Savolainen Arri Tapio | Administrador Solidario | 24/11/2012 | |
Savolainen Mauno Tapani | Administrador Solidario | 24/11/2012 | |
Savolainen Paul Petteri | Administrador Solidario | 24/11/2012 | |
Savolainen Riitta Helena | Administrador Solidario | 24/11/2012 | |
Savolainen Riitta Helena | Liquidador | 24/11/2012 | 24/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VMP TEMPSTAFF ETT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 14 (24/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 14 (24/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 14 (24/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 14 (24/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 14 (24/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-29
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 13 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 12 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4430, L 3339, F 22, S 8, H MA 94924, I/A 11 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-29