VIVO EN RED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Granja, 8
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIVO EN RED SL
CIF B88001599
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/11/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VIVO DIAGNOSTICO SL
VINCULACIONES DE VIVO EN RED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVO EN RED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brihuega Moreno Oscar | Administrador Solidario | 29/01/2020 | 10/09/2021 |
Garcia Barona Margarita-maria-resurreccion | Apoderado Mancomunado | 21/10/2019 | 10/09/2021 |
Garcia Barona Margarita-maria-resurreccion | Apoderado Solidario | 21/10/2019 | 10/09/2021 |
Lopez Parrilla Pilar | Apoderado | 09/03/2020 | 10/09/2021 |
Ojeda Jimenez Maria Luz | Apoderado Mancomunado | 21/10/2019 | 10/09/2021 |
Ojeda Jimenez Maria Luz | Apoderado Solidario | 21/10/2019 | 10/09/2021 |
Rodriguez Urcelay Eduardo | Apoderado | 09/03/2020 | 10/09/2021 |
Umbert Cantalapiedra Manuel | Administrador Solidario | 29/01/2020 | 10/09/2021 |
VIVO DIAGNOSTICO SL | Socio Unico | 22/06/2021 | 10/09/2021 |
Garcia Barona Margarita-maria-resurreccion | Secretario | 21/10/2019 | 29/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIVO EN RED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 196, S 8, H M 661792, I/A 7 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 196, S 8, H M 661792, I/A 7 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 195, S 8, H M 661792, I/A 6 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
- 1. Prestación de servicios de telemedicina consistentes en elaborar diagnósticos de pruebas médicas a distancia por medio de sistemas informáticos y de telecomunicación 2. La realización de diagnósticos médicos a distanciapor cualquier medio 3. La prestación de servicios de consultoría, la intermedi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 195, S 8, H M 661792, I/A 5 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 194, S 8, H M 661792, I/A 4 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 194, S 8, H M 661792, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 194, S 8, H M 661792, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 194, S 8, H M 661792, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 192, S 8, H M 661792, I/A 2 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37054 , F 192, S 8, H M 661792, I/A 2 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28