VIVIENDAS TORREJON-MOSTOLES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIVIENDAS TORREJON-MOSTOLES SA
CIF A85422806
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/04/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE VIVIENDAS TORREJON-MOSTOLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVIENDAS TORREJON-MOSTOLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berrocal Casquero Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2021 | 26/10/2021 |
Cobo Espejo Jesus | Apoderado | 15/06/2009 | 26/10/2021 |
Cobo Espejo Jesus | Apoderado Mancomunado | 14/06/2019 | 26/10/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/12/2008 | 26/10/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/01/2014 | 26/10/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/11/2017 | 26/10/2021 |
Fernandez Ruiz Matilde | Apoderado Solidario | 12/11/2020 | 26/10/2021 |
Fernandez Ruiz Matilde | Apoderado Mancomunado | 12/11/2020 | 26/10/2021 |
Fernandez Ruiz Matilde | Administrador Mancomunado | 30/09/2016 | 26/10/2021 |
Landazuri Plaza Maria Begoña | Apoderado | 14/08/2020 | 26/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIVIENDAS TORREJON-MOSTOLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 181, S 8, H M 460452, I/A 32 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 181, S 8, H M 460452, I/A 32 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 180, S 8, H M 460452, I/A 31 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 180, S 8, H M 460452, I/A 30 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 224, S 8, H M 460452, I/A 29 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 224, S 8, H M 460452, I/A 28 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 223, S 8, H M 460452, I/A 27 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 223, S 8, H M 460452, I/A 26 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 223, S 8, H M 460452, I/A 25 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 222, S 8, H M 460452, I/A 24 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28