VIVIENDAS MONTENORTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuria, 36
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIVIENDAS MONTENORTE SA
CIF A84513712
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/11/2005
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDITEST SAP
VINCULACIONES DE VIVIENDAS MONTENORTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVIENDAS MONTENORTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITEST SAP | Auditor | 30/11/2011 | 23/03/2017 |
Costa Salas Maria Pilar | Apoderado | 10/02/2010 | 23/03/2017 |
Lucas Segovia Fermin | Apoderado | 18/02/2010 | 23/03/2017 |
Pinilla Costa Jorge | Liquidador | 23/03/2017 | 23/03/2017 |
Pinilla Utrilla Carlos | Administrador Unico | 29/11/2010 | 23/03/2017 |
ACTOS BORME DE VIVIENDAS MONTENORTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 7 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 6 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 36, S 8, H M 393098, I/A 5 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 35, S 8, H M 393098, I/A 4 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22045 , F 34, S 8, H M 393098, I/A 3 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28