VIVIENDAS INTEGRALES RUILAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 53
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIVIENDAS INTEGRALES RUILAN SL
CIF B84773316
Capital Social 289447.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/07/2006
Propietario LANG TRADING SL
VINCULACIONES DE VIVIENDAS INTEGRALES RUILAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVIENDAS INTEGRALES RUILAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANG TRADING SL | Socio Unico | 07/06/2016 | 06/07/2016 |
Langreo Navarro Miguel Julian | Socio Unico | 03/03/2009 | 07/06/2016 |
ACTOS BORME DE VIVIENDAS INTEGRALES RUILAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22999 , F 195, S 8, H M 412048, I/A 9 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22999 , F 195, S 8, H M 412048, I/A 9 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22999 , F 195, S 8, H M 412048, I/A 8 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
Capital Anterior: | 202.084,00 | Euros |
Aumento de capital: | 87.363,00 | Euros |
Capital Actual: | 289.447,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22999 , F 194, S 8, H M 412048, I/A 7 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22999 , F 194, S 8, H M 412048, I/A 6 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-28