VIVIENDAS DE MOLINA SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social VIVIENDAS DE MOLINA SL
CIF B30375158
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIVIENDAS DE MOLINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVIENDAS DE MOLINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joaquin Campillo Fernandez | Apoderado Mancomunado | 08/01/2010 | 27/01/2021 |
Joaquin Roque Campillo Gonzalez | Apoderado Mancomunado | 08/01/2010 | 27/01/2021 |
Joaquin Roque Campillo Gonzalez | Administrador Solidario | 19/11/2018 | 27/01/2021 |
Joaquin Roque Campillo Gonzalez | Liquidador | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Maria Ascension Campillo Garcia | Apoderado Mancomunado | 08/01/2010 | 27/01/2021 |
Maria Ascension Campillo Garcia | Administrador Solidario | 19/11/2018 | 27/01/2021 |
Encarnacion Garcia Perez | Consejero | 19/11/2018 | |
Francisco Campillo Fernandez | Presidente | 19/11/2018 | |
Francisco Campillo Fernandez | Consejero Delegado Mancomunado | 19/11/2018 | |
Francisco Campillo Fernandez | Consejero | 19/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIVIENDAS DE MOLINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 115, S 8, H MU 11266, I/A 11 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 115, S 8, H MU 11266, I/A 11 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 115, S 8, H MU 11266, I/A 11 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-30
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 115, S 8, H MU 11266, I/A 11 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 113, S 8, H MU 11266, I/A 10 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 113, S 8, H MU 11266, I/A 10 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 113, S 8, H MU 11266, I/A 10 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 113, S 8, H MU 11266, I/A 9 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-30