VIVEROS MACETPLANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptda Empreseguera, 4
Código Postal 25192
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social VIVEROS MACETPLANT SL
CIF B25718370
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Fecha de Constitución 17/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIVEROS MACETPLANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVEROS MACETPLANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pepinieres Grard Pere Et Fils Sociedad De Responsa | Liquidador | 22/12/2014 | 01/03/2018 |
Pepinieres Grard Pere Et Fils Sociedad De Responsa | Administrador Unico | 27/05/2014 | 22/12/2014 |
Grad Olivier Jean Bernard | Administrador Unico | 17/12/2010 | 27/05/2014 |
Grard Olivier Jean Bernard | Administrador Unico | 27/05/2014 |
ACTOS BORME DE VIVEROS MACETPLANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 221, S 8, H L 24899, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 221, S 8, H L 24899, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 221, S 8, H L 24899, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 221, S 8, H L 24899, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 221, S 8, H L 24899, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-25
- PTDA EMPRESSEGUERA 4. (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 219, S 8, H L 24899, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-25
- Modifican el sistema y la forma de retribución del órgano de administración, pasando de la gratuidad del cargo a un sistema retribuido, y modifican en su consecuencia la redacción del artículo 19 de los Estatutos Sociales de la entidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 219, S 8, H L 24899, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 219, S 8, H L 24899, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 219, S 8, H L 24899, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-25
- c) Comercialización, distribución e instalación de sistemas de cobertura antigranizo para cultivos agrícolas, así como de la maquinaria específica para dicho montaje. d) Comercialización y distribución de accesorios y materiales técnicos de todo tipo para el desarrollo de actividades agrícolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 219, S 8, H L 24899, I/A 2 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-25