VIVENCIES ESPORT I LLEURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Constitucio, 2
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIVENCIES ESPORT I LLEURE SL
CIF B66131996
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 07/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vinyes Sanchez Albert
VINCULACIONES DE VIVENCIES ESPORT I LLEURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVENCIES ESPORT I LLEURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Folch Saderra Nuria | Apoderado Solidario | 18/02/2014 | 23/03/2021 |
Jorba Lopez De Echazarreta Jordi | Apoderado Solidario | 10/05/2017 | 23/03/2021 |
Paya Sanchez Francisco | Apoderado Solidario | 23/07/2019 | 23/03/2021 |
Riera Tort Francesca | Apoderado Solidario | 18/02/2014 | 23/03/2021 |
Vinyes Sanchez Albert | Administrador Unico | 29/01/2014 | 23/03/2021 |
ACTOS BORME DE VIVENCIES ESPORT I LLEURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 133, S 8, H B 447652, I/A 7 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1699/2020, AUTO FIRME DE FECHA 14/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 133, S 8, H B 447652, I/A 7 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 133, S 8, H B 447652, I/A 6 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 133, S 8, H B 447652, I/A 5 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
- CL CONSTITUCIO Num.2 P.3 PTA.3 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 133, S 8, H B 447652, I/A 4 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 132, S 8, H B 447652, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 132, S 8, H B 447652, I/A 2 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 130, S 8, H B 447652, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Dirección:RD SANT ANTONI 36-38 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/10/13
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION DE COLONIAS,ACTIVIDADES DE OCIO Y SERVICIOS A COLEGIOS,DEPORTES EN LA NATURALEZA Y SALIDAS DE OCIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 130, S 8, H B 447652, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08