VIVA ROCOCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicaragua, 19
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIVA ROCOCO SL
CIF B88023353
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 07/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Yeheia Helmy Elmasry Amr Mohamed
VINCULACIONES DE VIVA ROCOCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVA ROCOCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Yeheia Helmy Elmasry Amr Mohamed | Socio Unico | 22/02/2021 | 24/09/2021 |
Yeheia Helmy Elmasry Amr Mohamed | Administrador Unico | 22/02/2021 | 24/09/2021 |
Yeheia Helmy Elmasry Amr Mohamed | Liquidador | 24/09/2021 | 24/09/2021 |
Mersal Emara Marwa Ibrahim Shahin | Administrador Solidario | 04/10/2019 | 22/02/2021 |
Yeheia Helmy Elmasry Amr Mohamed | Administrador Solidario | 08/03/2018 | 22/02/2021 |
Youssef Haddad Kareen-ramy | Apoderado | 04/10/2019 | 22/02/2021 |
Youssef Haddad Kareen-ramy | Administrador Solidario | 08/03/2018 | 04/10/2019 |
ACTOS BORME DE VIVA ROCOCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 56, S 8, H M 666046, I/A 7 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 56, S 8, H M 666046, I/A 7 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 56, S 8, H M 666046, I/A 7 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 56, S 8, H M 666046, I/A 7 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 56, S 8, H M 666046, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 55, S 8, H M 666046, I/A 5 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 55, S 8, H M 666046, I/A 4 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 55, S 8, H M 666046, I/A 4 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 55, S 8, H M 666046, I/A 4 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37354 , F 53, S 8, H M 666046, I/A 3 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28