VIVA POWER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARQUITECTE FRANCESC CASES 17 - ROTONDA DE BENDI
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social VIVA POWER SL
CIF B57785123
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 18/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIVA POWER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVA POWER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Behravan-koupaei Claudia | Administrador Unico | 08/05/2014 | 05/10/2022 |
Behravan-koupaei Claudia | Liquidador | 05/10/2022 | 05/10/2022 |
Behravan-koupaei Claudia | Administrador Solidario | 19/12/2012 | 08/05/2014 |
Todorov Lyubomir Antonov | Administrador Solidario | 19/12/2012 | 08/05/2014 |
ACTOS BORME DE VIVA POWER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 80, S 8, H PM 70733, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 80, S 8, H PM 70733, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 80, S 8, H PM 70733, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 80, S 8, H PM 70733, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 79, S 8, H PM 70733, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 79, S 8, H PM 70733, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 79, S 8, H PM 70733, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 79, S 8, H PM 70733, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07
Dirección:C/ ARQUITECTE FRANCESC CASES 17 - ROTONDA DE BENDI (CALVIA)
Comienzo de operaciones:18/12/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Industrias manufactureras y textiles. Turismo, hostelería y restauración. Prestación de servicios. Actividades de gestión ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 79, S 8, H PM 70733, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07