VIUDA DE MARIANO TERRY SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social VIUDA DE MARIANO TERRY SA
CIF A41053927
Capital Social 170952.84 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Página Web www.vterry.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIUDA DE MARIANO TERRY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIUDA DE MARIANO TERRY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP | Auditor | 02/08/2011 | 27/06/2013 |
AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP | Auditor de Cuentas Concursal | 10/01/2013 | 27/06/2013 |
Fernandez Casco Juan Ignacio | Apoderado Mancomunado | 01/06/2011 | 27/06/2013 |
Garcia Sanchez Antonio | Apoderado Mancomunado | 01/06/2011 | 27/06/2013 |
Perez Rodriguez Eduardo Maximo | Apoderado | 02/04/2009 | 27/06/2013 |
Perez Rodriguez Eduardo Maximo | Consejero Delegado | 27/07/2009 | 27/06/2013 |
Perez Rodriguez Eduardo Maximo | Apoderado Mancomunado | 01/06/2011 | 27/06/2013 |
Vallejo Quesada Jesus Salvador | Apoderado | 02/04/2009 | 27/06/2013 |
Vallejo Quesada Jesus Salvador | Apoderado Mancomunado | 01/06/2011 | 27/06/2013 |
Vallejo Quesada Jesus Salvador | Secretario No Consejero | 12/06/2013 | 27/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIUDA DE MARIANO TERRY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 15, S 8, H SE 10171, I/A 34 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 15, S 8, H SE 10171, I/A 34 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 15, S 8, H SE 10171, I/A 34 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 14, S 8, H SE 10171, I/A 33 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Capital Anterior: | 240.440,00 | Euros |
Disminución de capital | 69.487,16 | Euros |
Capital Actual: | 170.952,84 | Euros |
Porcentaje: | 28,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 14, S 8, H SE 10171, I/A 33 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Capital Anterior: | 240.404,84 | Euros |
Aumento de capital: | 35,16 | Euros |
Capital Actual: | 240.440,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 14, S 8, H SE 10171, I/A 33 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 13, S 8, H SE 10171, I/A 32 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-41
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 13, S 8, H SE 10171, I/A 32 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (09/05/2013)
CVE: BORME-B-2013-98-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5065 , F 13, S 8, H SE 10171, I/A 31 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-41