VIUDA DE JUAN PALAO AZORIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Niño Jesus, 2
Código Postal 30510
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Razón Social VIUDA DE JUAN PALAO AZORIN SL
CIF B30024061
Capital Social 11628.6 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIUDA DE JUAN PALAO AZORIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIUDA DE JUAN PALAO AZORIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro-juan Palao Serrano | Liquidador | 16/07/2020 | 16/07/2020 |
Alejandro-juan Palao Serrano | Administrador Unico | 13/06/2018 | 16/07/2020 |
Antonio Palao Soriano | Administrador Unico | 30/10/2014 | 13/06/2018 |
Angel Palao Soriano | Administrador Solidario | 30/10/2014 | |
Antonio Palao Soriano | Administrador Solidario | 30/10/2014 | |
Jose Miguel Palao Soriano | Administrador Solidario | 26/04/2012 |
ACTOS BORME DE VIUDA DE JUAN PALAO AZORIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 9 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 9 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 9 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 9 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 9 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 8 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 147, S 8, H MU 9559, I/A 8 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-30
Capital Anterior: | 232.947,60 | Euros |
Disminución de capital | 221.319,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.628,60 | Euros |
Porcentaje: | 95,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 43, S 8, H MU 9559, I/A 7 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 43, S 8, H MU 9559, I/A 6 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 43, S 8, H MU 9559, I/A 6 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-30