VITRO GARUTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Dinamica, 1
Código Postal 08755
Municipio Castellbisbal
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VITRO GARUTI SL
CIF B65485666
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 14/01/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VITRO GARUTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITRO GARUTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Orejudo Carlos | Administrador Solidario | 23/12/2013 | 16/07/2015 |
Martin Conillas Francisco Javier | Administrador Solidario | 23/12/2013 | 16/07/2015 |
Martin Conillas Francisco Javier | Administrador Unico | 04/07/2013 | 23/12/2013 |
Bersunses Bravo Tomas | Administrador Unico | 30/03/2011 | 04/07/2013 |
ACTOS BORME DE VITRO GARUTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 129, S 8, H B 409021, I/A 4 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 129, S 8, H B 409021, I/A 4 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
- CL DINAMICA NUM.1 POL.SANTA RITA (CASTELLBISBAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 128, S 8, H B 409021, I/A 3 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 128, S 8, H B 409021, I/A 3 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 128, S 8, H B 409021, I/A 3 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
- DECALRACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "LOREFAR SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 128, S 8, H B 409021, I/A 2 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 128, S 8, H B 409021, I/A 2 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 128, S 8, H B 409021, I/A 2 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 125, S 8, H B 409021, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Dirección:CL ANTIC CAMI DEL MIG, S/N (CABRERA DE MAR)
Comienzo de operaciones:14/01/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION,IMPORTACION,EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE OBJETOS DE DISEÑO,DECORACION,REGALO MENAJE,E ILUMINACION EN VIDRIO PIREX Y OTROS,ASI COMO DE SUS ACCESORIOS.FABRICACION DE PRODUCTOS DE ILUMINACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42463 , F 125, S 8, H B 409021, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08