VITOTEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 303
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VITOTEX SL
CIF B66402074
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 05/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VITOTEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITOTEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Perez Natalia | Liquidador | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
Perez Perez Natalia | Administrador Unico | 23/07/2018 | 19/02/2021 |
Sunny David Cusumano | Administrador Unico | 06/05/2015 | 08/06/2018 |
Laurent Vito Cusumano | Administrador Unico | 06/11/2014 | 06/05/2015 |
ACTOS BORME DE VITOTEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 154, S 8, H B 458892, I/A 6 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 154, S 8, H B 458892, I/A 6 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 154, S 8, H B 458892, I/A 6 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: NATALIA PEREZ PEREZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 154, S 8, H B 458892, I/A 5 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 154, S 8, H B 458892, I/A 4 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 154, S 8, H B 458892, I/A 3 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 153, S 8, H B 458892, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 153, S 8, H B 458892, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:DON SUNNY DAVID CUSUMANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 153, S 8, H B 458892, I/A 1 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44530 , F 153, S 8, H B 458892, I/A 1 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08