VITOR VINTAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl El Rebato, S/N
Código Postal 08739
Municipio Subirats
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VITOR VINTAGE SL
CIF B65944894
Capital Social 4314000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 07/01/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sumarroca Coixet Carles
VINCULACIONES DE VITOR VINTAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITOR VINTAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claverol Claverol Nuria | Consejero | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Claverol Claverol Nuria | Consejero Delegado | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Sumarroca Claverol Albert | Consejero | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Sumarroca Claverol Carles | Secretario | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Sumarroca Claverol Carles | Consejero | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Sumarroca Claverol Jordi | Consejero | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Sumarroca Coixet Carles | Presidente | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Sumarroca Coixet Carles | Consejero | 17/05/2013 | 30/10/2015 |
Pons Serraclara Raul | Administrador Unico | 21/01/2013 | 17/05/2013 |
ACTOS BORME DE VITOR VINTAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 41, S 8, H B 432292, I/A 4 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
- LA ADQUISICION,TENENCIA,DISFRUTE,ADMINISTRACION,CESION Y ENAJENACION,POR CUALQUIER TITULO,DE VALORES MOBILIARIOS Y DE CUALQUIER TIPO DE TITULOS QUE CONCEDAN UNA PARTICIPACION EN SOCIEDADES,PUDIENDO REALIZAR.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
- BO EL REBATO S/N FINCA MOLI COLOMA (SUBIRATS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "BARSEDANA INVERSIONS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.311.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.314.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 143.700,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 31, S 8, H B 432292, I/A 3 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Dirección:CL ENRIQUE GRANADOS Num.111 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,SU PARCELACION,URBANIZACION,PROMOCION Y CONSTRUCCION Y DEMAS OPERACIONES PROPIAS DE CARACTER INMOBILIARIOCONSECUENTES O COMPLEMENTARIAS DE AQUELLAS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 29, S 8, H B 432292, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08