VITALRIAS ASESORES DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Illa Canosa, 73
Código Postal 36005
Municipio Poio
Provincia Pontevedra
Razón Social VITALRIAS ASESORES DE SEGUROS SL
CIF B94073178
Capital Social 3090.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Pino Nicolas
VINCULACIONES DE VITALRIAS ASESORES DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITALRIAS ASESORES DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Pino Nicolas | Administrador Unico | 07/01/2013 | 30/01/2023 |
Alvarez Pino Nicolas | Socio Unico | 05/01/2017 | 30/01/2023 |
Alvarez Pino Nicolas | Liquidador | 30/01/2023 | 30/01/2023 |
ACTOS BORME DE VITALRIAS ASESORES DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 41, S 8, H PO 54185, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 41, S 8, H PO 54185, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 41, S 8, H PO 54185, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 41, S 8, H PO 54185, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 41, S 8, H PO 54185, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 40, S 8, H PO 54185, I/A 1 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36
Dirección:C/ RUA ILLA CANOSA 73 - BOA VISTA, SAN SALVADOR DE (POIO)
Comienzo de operaciones:05/12/12
Capital:3.090,00 Euros
Objeto social:a) La realización de contrato de agencia con una entidad aseguradora y la realización de la actividad de agentes de seguros vinculado, participando en la suscripción de contratos de seguros de calidad de afectos a una entidad aseguradora de acuerdo con el artículo 1 del Código de Comercio. b) La ge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 40, S 8, H PO 54185, I/A 1 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36