VITAL ADMINISTRATIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Professor Beltrán Báguena, 4
Código Postal 46009
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VITAL ADMINISTRATIVO SL
CIF B88127832
Capital Social 3320.0 Euros
Fecha de Constitución 11/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Calvo Perez Federico
VINCULACIONES DE VITAL ADMINISTRATIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITAL ADMINISTRATIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Perez Federico | Socio Unico | 26/06/2018 | 08/07/2022 |
Calvo Perez Federico | Administrador Unico | 26/06/2018 | 08/07/2022 |
Calvo Perez Federico | Liquidador Unico | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
Mclaren Magnus Roberto Ricardo | Apoderado Solidario | 04/09/2018 | 08/07/2022 |
ACTOS BORME DE VITAL ADMINISTRATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10665, L 7946, F 60, S 8, H V 187519, I/A 3 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10665, L 7946, F 60, S 8, H V 187519, I/A 3 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10665, L 7946, F 60, S 8, H V 187519, I/A 3 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10665, L 7946, F 60, S 8, H V 187519, I/A 3 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10665, L 7946, F 60, S 8, H V 187519, I/A 3 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
- C/ PROFESOR BELTRAN BAGUENA 4 - PUERTA 410.- EDIFI (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10665, L 7946, F 60, S 8, H V 187519, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37847 , F 142, S 8, H M 674099, I/A 2 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37847 , F 141, S 8, H M 674099, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37847 , F 141, S 8, H M 674099, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Dirección:C/ CASTELLO 38 - 1º DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/06/18
Capital:3.320,00 Euros
Objeto social:1.- La prestación de servicios de administración, consultoría, gestión, realización de estudios e informes de todo tipo, análisis, promoción, programación, mecanización, procesamiento y tratamiento de datos. 2.- Cualesquiera actividades relacionadas directa o indirectamente con la publicidad,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37847 , F 141, S 8, H M 674099, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28