VITAE AERONAUTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ASTRONOMIA 1 - TORRE 4, PLANTA 8&, MODULO 3, CP
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social VITAE AERONAUTICA SL
CIF B90248568
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Cañete Oscar
VINCULACIONES DE VITAE AERONAUTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITAE AERONAUTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cañete Oscar | Socio Unico | 18/12/2020 | 15/03/2023 |
Utrera Peinado Estefania | Liquidador Unico | 15/03/2023 | 15/03/2023 |
Utrera Peinado Estefania | Administrador Unico | 18/12/2020 | 15/03/2023 |
Gonzalez Cañete Oscar | Administrador Unico | 16/02/2016 | 18/12/2020 |
ACTOS BORME DE VITAE AERONAUTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 3 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 3 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 3 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 3 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 3 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 170, S 8, H SE108396, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 169, S 8, H SE108396, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41
Dirección:C/ ASTRONOMIA 1 - TORRE 4, PLANTA 8&, MODULO 3, CP (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:11/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento.- 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación.- 3. Actividades inmobiliarias.- 4. Actividades profesionales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 169, S 8, H SE108396, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41