VISUAL NOISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Catalina, 4
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VISUAL NOISE SL
CIF B86105608
Capital Social 175000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 17/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario SOCIAL NOISE SL
VINCULACIONES DE VISUAL NOISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISUAL NOISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pereira Lopez Miguel | Administrador Unico | 01/12/2014 | 08/01/2016 |
Pereira Lopez Miguel | Liquidador | 08/01/2016 | 08/01/2016 |
SOCIAL NOISE SL | Socio Unico | 13/08/2013 | 08/01/2016 |
Acinas Villanueva Beatriz | Apoderado | 01/10/2012 | 22/01/2015 |
Garcia De Salazar Fernandez Laura | Apoderado | 23/02/2011 | 22/01/2015 |
Alvarez Lopez Fermin | Consejero | 10/01/2011 | 01/12/2014 |
Garcia De Salazar Fernandez Laura | Consejero | 10/01/2011 | 01/12/2014 |
Jimenez De Santos Jorge | Secretario No Consejero | 01/10/2012 | 01/12/2014 |
Pereira Lopez Miguel | Presidente | 10/01/2011 | 01/12/2014 |
Pereira Lopez Miguel | Consejero Delegado | 10/01/2011 | 01/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISUAL NOISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 53, S 8, H M 511250, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 53, S 8, H M 511250, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 53, S 8, H M 511250, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 53, S 8, H M 511250, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 53, S 8, H M 511250, I/A 11 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 52, S 8, H M 511250, I/A 10 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 172.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 175.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 52, S 8, H M 511250, I/A 10 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 52, S 8, H M 511250, I/A 9 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 52, S 8, H M 511250, I/A 9 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 52, S 8, H M 511250, I/A 9 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28