VISTAMAR CENTRO DE REHABILITACION TRONDHEIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Puntes del Moro, 15
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social VISTAMAR CENTRO DE REHABILITACION TRONDHEIM SL
CIF B54421391
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Fecha de Constitución 18/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Trondheim Kommune Helse Og Velferd
VINCULACIONES DE VISTAMAR CENTRO DE REHABILITACION TRONDHEIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISTAMAR CENTRO DE REHABILITACION TRONDHEIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hjelle Ingrid Merete | Apoderado | 15/07/2009 | 06/04/2023 |
Ruiz John Erik | Apoderado | 15/01/2013 | 06/04/2023 |
Sanz Martinez Maria Carmen | Liquidador | 09/09/2020 | 06/04/2023 |
Trondheim Kommune Helse Og Velferd | Socio Unico | 13/07/2009 | 06/04/2023 |
Bostad Morten | Consejero | 29/01/2018 | 09/09/2020 |
Grimstad Hilde | Consejero | 29/01/2018 | 09/09/2020 |
Kvernmo Ingvill | Consejero | 29/01/2018 | 09/09/2020 |
Myraunet Milian | Presidente | 29/01/2018 | 09/09/2020 |
Myraunet Milian | Consejero Delegado | 29/01/2018 | 09/09/2020 |
Myraunet Milian | Consejero | 29/01/2018 | 09/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISTAMAR CENTRO DE REHABILITACION TRONDHEIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 144, S 8, H A 117817, I/A 8 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 144, S 8, H A 117817, I/A 8 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 7 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 7 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-03
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 7 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-03
- Modificación de la totalidad de los artículos de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 6 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 5 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-03
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 5 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 143, S 8, H A 117817, I/A 5 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 142, S 8, H A 117817, I/A 4 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-03