VISTABELLA CENTRO HISTORICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Duero, 66
Código Postal 46184
Municipio San Antonio de Benagéber
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VISTABELLA CENTRO HISTORICO SL
CIF B96348859
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gallart Gracia Juan Maria
VINCULACIONES DE VISTABELLA CENTRO HISTORICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISTABELLA CENTRO HISTORICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colon Rebollar Maria Jose | Apoderado | 11/03/2013 | 31/01/2020 |
Gallart Gracia Juan Maria | Administrador Unico | 11/03/2013 | 31/01/2020 |
Carrasco Ballesteros Vicente Jose | Administrador Solidario | 11/03/2013 | |
Gallart Gracia Juan Maria | Administrador Solidario | 11/03/2013 |
ACTOS BORME DE VISTABELLA CENTRO HISTORICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 103, S 8, H V 39790, I/A 11 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 103, S 8, H V 39790, I/A 11 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-46
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 9.- ADMINISTRACION.- "º1.- Modos de organizar la administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 103, S 8, H V 39790, I/A 10 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
- C/ RIO DUERO 66 - RESIDENCIAL BENAGEBER AQUA (SAN ANTONIO DE BENAGEBER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 103, S 8, H V 39790, I/A 9 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 102, S 8, H V 39790, I/A 8 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
- AVDA PEREZ GALDOS 36 - DESPACHO A (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 102, S 8, H V 39790, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 102, S 8, H V 39790, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 102, S 8, H V 39790, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 102, S 8, H V 39790, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
- La gestión, administración y explotación de establecimientos destinados a residencia de persona que lleven o puedan llevar a cabo su actividad en el ámbito de la acción social. El arrendamiento -no financiero-, de toda clasede bienes inmuebles por naturaleza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 102, S 8, H V 39790, I/A 6 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-46