VISTA CAPITAL DE EXPANSION SGEIC SA - EXTINGUIDA
Razón Social VISTA CAPITAL DE EXPANSION SGEIC SA
CIF A79143657
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Castilla Reparaz Pablo
Propietario BANCO SANTANDER SA
VINCULACIONES DE VISTA CAPITAL DE EXPANSION SGEIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISTA CAPITAL DE EXPANSION SGEIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Socio Unico | 08/06/2016 | 26/10/2016 |
Beltran Garcia Echaniz Carlos | Apoderado Mancomunado | 01/02/2016 | 26/10/2016 |
Beltran Garcia Echaniz Carlos | Secretario No Consejero | 01/02/2016 | 26/10/2016 |
Castilla Reparaz Pablo | Apoderado Mancomunado | 01/02/2016 | 26/10/2016 |
Castilla Reparaz Pablo | Presidente | 01/02/2016 | 26/10/2016 |
Castilla Reparaz Pablo | Consejero | 01/02/2016 | 26/10/2016 |
Doussinague Mendez De Lugo Carlos | Consejero | 13/06/2016 | 26/10/2016 |
Navarro Torija Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 01/02/2016 | 26/10/2016 |
Garabito Cociña Rafael | Apoderado | 16/06/2016 | |
Rodriguez De Tembleque Moreno Carlos | Apoderado | 16/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISTA CAPITAL DE EXPANSION SGEIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 198, S 8, H M 56162, I/A 74 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 198, S 8, H M 56162, I/A 74 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 197, S 8, H M 56162, I/A 73 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 197, S 8, H M 56162, I/A 72 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Consejero
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 197, S 8, H M 56162, I/A 72 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 197, S 8, H M 56162, I/A 71 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 197, S 8, H M 56162, I/A 70 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 197, S 8, H M 56162, I/A 69 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-28
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 195, S 8, H M 56162, I/A 68 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 195, S 8, H M 56162, I/A 68 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28