VISSUM INNOVATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cabañal, 1
Código Postal 03016
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social VISSUM INNOVATION SL
CIF B87838108
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/05/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario VALCASADO SA
VINCULACIONES DE VISSUM INNOVATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISSUM INNOVATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermejo Madera Alberto | Apoderado | 30/09/2019 | 17/02/2021 |
Bermejo Madera Alberto | Representante | 30/09/2019 | 17/02/2021 |
Berra De Unamuno Ramon Angel | Apoderado Solidario | 01/09/2020 | 17/02/2021 |
Berra De Unamuno Ramon Angel | Apoderado Mancomunado | 01/09/2020 | 17/02/2021 |
Berra De Unamuno Ramon Angel | Apoderado | 30/09/2019 | 17/02/2021 |
Berra De Unamuno Ramon Angel | Administrador Mancomunado | 30/09/2019 | 17/02/2021 |
Carrasquer Burguera Luis | Apoderado Solidario | 01/09/2020 | 17/02/2021 |
Carrasquer Burguera Luis | Apoderado Mancomunado | 01/09/2020 | 17/02/2021 |
Conde Galdo Ignacio | Apoderado | 30/09/2019 | 17/02/2021 |
Corcostegui Guraya Angel | Apoderado | 30/09/2019 | 17/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISSUM INNOVATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272 , F 2, S 8, H A 168450, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272 , F 2, S 8, H A 168450, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272 , F 1, S 8, H A 168450, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-03
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272 , F 1, S 8, H A 168450, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-03
- C/ CABAÑAL 1 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272 , F 1, S 8, H A 168450, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35975 , F 185, S 8, H M 646400, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35975 , F 183, S 8, H M 646400, I/A 4 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35975 , F 183, S 8, H M 646400, I/A 4 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35975 , F 182, S 8, H M 646400, I/A 3 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35975 , F 182, S 8, H M 646400, I/A 3 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28