VISIONARTE GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social VISIONARTE GLOBAL SL
CIF B86934684
Capital Social 112995.54 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreno Alguacil Eva-maria
VINCULACIONES DE VISIONARTE GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISIONARTE GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Alguacil Eva-maria | Socio Unico | 13/05/2014 | 24/05/2021 |
Moreno Alguacil Eva-maria | Administrador Unico | 13/05/2014 | 24/05/2021 |
Moreno Alguacil Eva-maria | Liquidador | 24/05/2021 | 24/05/2021 |
Cominero Moreno Maria De La O | Administrador Unico | 11/03/2014 | 13/05/2014 |
ACTOS BORME DE VISIONARTE GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 33, S 8, H M 576977, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 33, S 8, H M 576977, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 33, S 8, H M 576977, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 33, S 8, H M 576977, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
- C/ IRUN 25 - 1º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 33, S 8, H M 576977, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 109.989,54 | Euros |
Capital Actual: | 112.995,54 | Euros |
Porcentaje: | 3.659,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 33, S 8, H M 576977, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 32, S 8, H M 576977, I/A 2 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 32, S 8, H M 576977, I/A 2 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 32, S 8, H M 576977, I/A 2 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32061 , F 30, S 8, H M 576977, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28