VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Falua
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Razón Social VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL
CIF B84596105
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 24/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Cedron Fernandez Maquieira Iago | Administrador Unico | 27/08/2015 | 09/03/2022 |
Fernandez Cedron Fernandez Maquieira Iago | Apoderado | 27/08/2015 | 09/03/2022 |
Fernandez Cedron Fernandez Maquieira Iago | Liquidador | 09/03/2022 | 09/03/2022 |
Jimenez Bermejo David | Apoderado | 27/08/2015 | 09/03/2022 |
Sanchez Almodovar Nuria | Apoderado | 23/02/2016 | 09/03/2022 |
Fernandez Aguilar Yolanda Margarita | Administrador Unico | 27/08/2015 |
ACTOS BORME DE VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 126, S 8, H M 399033, I/A 7 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 126, S 8, H M 399033, I/A 7 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 126, S 8, H M 399033, I/A 7 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 126, S 8, H M 399033, I/A 7 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 126, S 8, H M 399033, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 125, S 8, H M 399033, I/A 5 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 125, S 8, H M 399033, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22348 , F 125, S 8, H M 399033, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-28