VISIFM SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social VISIFM SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VISIFM SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISIFM SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 15/07/2020 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 15/07/2020 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 15/07/2020 | |
Diaz De Leon Pilar | Secretario | 03/09/2013 | 15/07/2020 |
Diaz De Leon Pilar | Consejero | 03/09/2013 | 15/07/2020 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecret. | 15/07/2020 | |
Marcos Ballester Felipe | Consejero Delegado | 03/09/2013 | 15/07/2020 |
Marcos Ballester Felipe | Presidente | 03/09/2013 | 15/07/2020 |
Marcos Ballester Felipe | Consejero | 03/09/2013 | 15/07/2020 |
Marcos Ballester Felipe Antonio | Liquidador | 15/07/2020 | 15/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISIFM SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 53, S 8, H M 317036, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 53, S 8, H M 317036, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 53, S 8, H M 317036, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 53, S 8, H M 317036, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 53, S 8, H M 317036, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 9 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 52, S 8, H M 317036, I/A 19 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 52, S 8, H M 317036, I/A 19 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 52, S 8, H M 317036, I/A 18 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 7. Política de Inversiones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 51, S 8, H M 317036, I/A 17 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18289 , F 51, S 8, H M 317036, I/A 16 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28