VISAFER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oscar Espla, 1
Código Postal 03440
Municipio Ibi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social VISAFER SL
CIF B03489242
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VISAFER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISAFER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Verdu Fernando Tadeo | Administrador Solidario | 20/12/2016 | 05/12/2023 |
Juan Verdu Fernando Tadeo | Liquidador Solidario | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Juan Verdu Vicente Jesus | Administrador Solidario | 20/12/2016 | 05/12/2023 |
Juan Verdu Vicente Jesus | Liquidador Solidario | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Juan Verdu Vicente Jesus | Administrador Unico | 20/12/2016 |
ACTOS BORME DE VISAFER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 216, S 8, H A 537, I/A 8 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 216, S 8, H A 537, I/A 8 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 216, S 8, H A 537, I/A 8 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-03
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 216, S 8, H A 537, I/A 8 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 209, S 8, H A 537, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 209, S 8, H A 537, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 209, S 8, H A 537, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-03