VISABREN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sevilla, S/N
Código Postal 41310
Municipio Brenes
Provincia Sevilla
Razón Social VISABREN SA
CIF A41387770
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Amer Cirer Juan
VINCULACIONES DE VISABREN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISABREN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albacete Redondo Maria Pilar | Apoderado | 05/04/2013 | 13/01/2017 |
Amer Cirer Juan | Administrador Unico | 12/07/2012 | 13/01/2017 |
Formoso Perez Juan Ventura | Apoderado Solidario | 22/11/2013 | 13/01/2017 |
Garcia Rodriguez Enrique | Apoderado Solidario | 22/11/2013 | 13/01/2017 |
Gonzalez Sanchez Jose Antonio | Apoderado | 03/06/2009 | 13/01/2017 |
Torres Miro Armando | Apoderado | 03/06/2009 | 13/01/2017 |
Torres Miro Armando | Apoderado | 09/11/2010 | 13/01/2017 |
ACTOS BORME DE VISABREN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 157, S 8, H SE 15275, I/A 21 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 157, S 8, H SE 15275, I/A 21 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- Extendida con fecha 20 de diciembre de 2016, nota de cierre provisional a que se refiere el artículo 231 del R.R.M., por haber sido absorbida la compañia, por la sociedad denomindad TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.", con domicilio en Palma de Mallorca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 157, S 8, H SE 15275, I/A 20 t (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 157, S 8, H SE 15275, I/A 20 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 157, S 8, H SE 15275, I/A 19 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 157, S 8, H SE 15275, I/A 18 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 77, S 8, H SE 15275, I/A 17 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-41