VIRTUAL OPTICAL FIBER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA, EDIFICIO 208 B,
Código Postal 48170
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social VIRTUAL OPTICAL FIBER SL
CIF B95643912
Capital Social 4955.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 22/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIRTUAL OPTICAL FIBER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRTUAL OPTICAL FIBER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albizu Lluvia Asier | Consejero | 03/06/2014 | 07/09/2016 |
Aranzamendi Uribe Gonzalo | Apoderado | 11/06/2014 | 07/09/2016 |
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Apoderado | 11/06/2014 | 07/09/2016 |
CARTERA COLISEO SL | Presidente | 03/06/2014 | 07/09/2016 |
CARTERA COLISEO SL | Consejero | 03/06/2014 | 07/09/2016 |
Cochon Outeda Juan Prudencio | Consejero | 03/06/2014 | 07/09/2016 |
Cochon Outeda Juan Prudencio | Apoderado | 11/06/2014 | 07/09/2016 |
Mugarza Bergareche Norberto | Secretario | 03/06/2014 | 07/09/2016 |
Mugarza Bergareche Norberto | Consejero | 03/06/2014 | 07/09/2016 |
OPENTEL NORTE SL | Liquidador | 07/09/2016 | 07/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIRTUAL OPTICAL FIBER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 205, S 8, H BI 58341, I/A 14 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 205, S 8, H BI 58341, I/A 14 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 205, S 8, H BI 58341, I/A 14 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 205, S 8, H BI 58341, I/A 14 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-48
- Beneficiarios de la segregación: OPENTEL NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 202, S 8, H BI 58341, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 202, S 8, H BI 58341, I/A 12 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-48
- Beneficiarias: OPENTEL NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (21/10/2014)
CVE: BORME-B-2014-206-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 202, S 8, H BI 58341, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 201, S 8, H BI 58341, I/A 10 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5200 , F 198, S 8, H BI 58341, I/A 9 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-48