VIRSER INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dos de Mayo, 16
Código Postal 28921
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIRSER INVERSIONES SL
CIF B86689031
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 14/03/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIRSER INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRSER INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burillo Serrano Jose Vicente | Liquidador Solidario | 13/01/2020 | 13/01/2020 |
Burillo Serrano Jose Vicente | Consejero Delegado Solidario | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Burillo Serrano Jose Vicente | Presidente | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Burillo Serrano Jose Vicente | Consejero | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Martin Hervas Felicidad | Secretario | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Martin Hervas Felicidad | Consejero | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Serrano Pavon Irene Maria | Liquidador Solidario | 13/01/2020 | 13/01/2020 |
Serrano Pavon Irene Maria | Consejero Delegado Solidario | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Serrano Pavon Irene Maria | Consejero | 11/02/2014 | 13/01/2020 |
Martin Hervas Felicidad | Administrador Unico | 24/04/2013 | 11/02/2014 |
ACTOS BORME DE VIRSER INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 114, S 8, H M 556755, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 114, S 8, H M 556755, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 114, S 8, H M 556755, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 114, S 8, H M 556755, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 113, S 8, H M 556755, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 113, S 8, H M 556755, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 113, S 8, H M 556755, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 111, S 8, H M 556755, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Dirección:C/ DOS DE MAYO 16 3º IZ (ALCORCON)
Comienzo de operaciones:14/03/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:OSTENTAR LA CONDICION DE AGENTE O REPRESENTANTE DE SOCIEDADES O AGENCIAS DE VALORES, PREVIO CUMPLIMIENTO, EN CUALQUIER CASO, DE LOS NECESARIOS LEGALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30933 , F 111, S 8, H M 556755, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28