VIRPA 97 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VIRPA 97 SL
CIF B61284899
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIRPA 97 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRPA 97 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Alborna Jose Sixto | Liquidador | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
Rubio Alborna Jose Sixto | Consejero | 28/07/2015 | |
Vinent Ramirez De Arellano Eduardo | Liquidador | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
Vinent Ramirez De Arellano Eduardo | Consejero | 28/07/2015 | |
Vinent Ramirez De Arellano Eduardo | Secretario | 06/02/2012 | 28/07/2015 |
Vinent Ramirez De Arellano Luis | Liquidador | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
Vinent Ramirez De Arellano Luis | Consejero | 28/07/2015 | |
Vinent Ramirez De Arellano Luis | Presidente | 06/02/2012 | 28/07/2015 |
Vinent Ramirez De Arellano Luis | Consejero Delegado | 06/02/2012 | 28/07/2015 |
Vinent Saura Luis | Vicepresidente | 28/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIRPA 97 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 22, S 8, H B 155362, I/A 7 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 22, S 8, H B 155362, I/A 7 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 22, S 8, H B 155362, I/A 7 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 22, S 8, H B 155362, I/A 6 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 22, S 8, H B 155362, I/A 6 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08