VIROPHARMA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Partenon, 16
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIROPHARMA SPAIN SL
CIF B86225760
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/05/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA SL
VINCULACIONES DE VIROPHARMA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIROPHARMA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batou Dominique | Consejero | 11/01/2016 | 14/01/2016 |
Lillistone Helen Alice | Presidente | 11/06/2014 | 14/01/2016 |
Lillistone Helen Alice | Consejero Delegado | 11/06/2014 | 14/01/2016 |
Lillistone Helen Alice | Consejero | 11/06/2014 | 14/01/2016 |
Paz-ares Rodriguez Teresa | Secretario No Consejero | 13/06/2011 | 14/01/2016 |
Pearson Jamie Bruce | Consejero | 01/10/2014 | 14/01/2016 |
SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA SL | Socio Unico | 25/11/2015 | 14/01/2016 |
Solis Garcia Jose | Vicesecretario No Consejero | 13/06/2011 | 14/01/2016 |
Urcelay Alonso Javier | Apoderado | 11/06/2014 | 14/01/2016 |
Bellandi Michele | Consejero | 01/10/2014 | 11/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIROPHARMA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34081 , F 170, S 8, H M 520794, I/A 10 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34081 , F 170, S 8, H M 520794, I/A 10 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34081 , F 170, S 8, H M 520794, I/A 10 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34081 , F 170, S 8, H M 520794, I/A 9 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34081 , F 170, S 8, H M 520794, I/A 9 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28924 , F 194, S 8, H M 520794, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28924 , F 194, S 8, H M 520794, I/A 7 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28924 , F 194, S 8, H M 520794, I/A 7 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28924 , F 192, S 8, H M 520794, I/A 6 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28924 , F 192, S 8, H M 520794, I/A 6 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28