VIRGINIA 2000 SPORT SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIRGINIA 2000 SPORT SL
CIF B82283524
Capital Social 126805.28 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIRGINIA 2000 SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRGINIA 2000 SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Patiño Mirta Ofelia | Liquidador | 07/09/2022 | 30/03/2023 |
Gomez Patiño Mirta Ofelia | Apoderado | 30/03/2023 | |
Sanchez Gomez Mirta Eugenia | Apoderado Mancomunado | 30/03/2023 | |
Sanchez Gomez Patricia Erena | Apoderado | 11/04/2012 | 30/03/2023 |
Sanchez Gomez Virginia | Apoderado Mancomunado | 30/03/2023 | |
Gomez Patiño Mirta Ofelia | Administrador Unico | 09/08/2022 | 07/09/2022 |
Sanchez Moreno Oscar Del Carmen | Administrador Unico | 09/08/2022 |
ACTOS BORME DE VIRGINIA 2000 SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 118, S 8, H M 233580, I/A 11 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 118, S 8, H M 233580, I/A 11 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 117, S 8, H M 233580, I/A 10 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 117, S 8, H M 233580, I/A 10 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 117, S 8, H M 233580, I/A 10 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 117, S 8, H M 233580, I/A 9 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 117, S 8, H M 233580, I/A 9 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 115, S 8, H M 233580, I/A 8 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-108-28