VIRGILIO DIEZ MONEDERO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Cosme, 23
Código Postal 09002
Municipio Burgos
Provincia Madrid
Razón Social VIRGILIO DIEZ MONEDERO SA
CIF A09032491
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sagredo Cuartango Francisco Javier
Propietario ABONOS Y SEMILLAS SA
Auditor ADADE AUDITORES SA
VINCULACIONES DE VIRGILIO DIEZ MONEDERO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRGILIO DIEZ MONEDERO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABONOS Y SEMILLAS SA | Socio Unico | 23/12/2009 | 14/12/2017 |
ADADE AUDITORES SA | Auditor | 30/03/2017 | 14/12/2017 |
Sagredo Cuartango Francisco Javier | Administrador Unico | 21/11/2013 | 14/12/2017 |
ACTOS BORME DE VIRGILIO DIEZ MONEDERO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 6, S 8, H BU 1371, I/A 31 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 6, S 8, H BU 1371, I/A 31 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 6, S 8, H BU 1371, I/A 30 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-09
- Los administradores serán nombrados por plazo de SEIS AÑOS ysu cargo será retribuido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 6, S 8, H BU 1371, I/A 29 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 6, S 8, H BU 1371, I/A 29 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 207, S 8, H BU 1371, I/A 28 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-09