VIRELEC ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 43
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIRELEC ENERGIA SL
CIF B19303494
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 05/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Navarro Simarro Gabriel
VINCULACIONES DE VIRELEC ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRELEC ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Simarro Gabriel | Socio Unico | 05/01/2015 | 15/06/2022 |
Navarro Simarro Gabriel | Liquidador | 28/02/2022 | 15/06/2022 |
Navarro Simarro Gabriel | Administrador Unico | 05/01/2015 | 28/02/2022 |
ACTOS BORME DE VIRELEC ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34534 , F 102, S 8, H M 621167, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34534 , F 102, S 8, H M 621167, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34534 , F 102, S 8, H M 621167, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34534 , F 102, S 8, H M 621167, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
- C/ SERRANO 43-45 - SEGUNDA PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34534 , F 101, S 8, H M 621167, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 85, S 8, H GU 9355, I/A 1 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 85, S 8, H GU 9355, I/A 1 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-19
Dirección:C/ LAGUNA DE LAS VEGUILLAS 147 - URBANIZACION LAGO (CASAR (EL))
Comienzo de operaciones:05/12/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y menor, distribución, importación y/o exportación, incluso en régimen de franquicia, de todo tipo de aparatos, repuestos, suministros y material eléctricos, radioeléctricos y electrónicos, tanto para usos privados como profesionales, así como sus complementos y accesorios. Mo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 85, S 8, H GU 9355, I/A 1 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-19