VIPLIST TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PLAZA PROVENZANA Num.4 P.1 PTA.1
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social VIPLIST TECHNOLOGIES SL
CIF B65173338
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Gestión de salas de espectáculos
Fecha de Constitución 17/09/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIPLIST TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIPLIST TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arellano Sanchez Victor | Administrador Unico | 30/11/2010 | 12/04/2023 |
Arellano Sanchez Victor | Liquidador | 12/04/2023 | 12/04/2023 |
Bosch Fernandez Francisco | Apoderado | 06/11/2009 | 12/04/2023 |
Preixens Santos Jordi | Apoderado | 06/11/2009 | 12/04/2023 |
Morillo Mercado Albert | Administrador Unico | 26/10/2009 | 30/11/2010 |
ACTOS BORME DE VIPLIST TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 56, S 8, H B 386794, I/A 4 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 56, S 8, H B 386794, I/A 4 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 56, S 8, H B 386794, I/A 4 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
- AMPLIAR A: LA PROMOCION,INTERMEDIACION Y VENTAS DE VIAJES Y PACKS TURISTICOS,LA EJECUCION DE TODA CLASE DE OPERACIONES INMOBILIARIAS,LA COMPRA VENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,LA URBANIZACION,PARCELACION Y REPARCELACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 55, S 8, H B 386794, I/A 3 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 55, S 8, H B 386794, I/A 3 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 55, S 8, H B 386794, I/A 3 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 55, S 8, H B 386794, I/A 2 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 52, S 8, H B 386794, I/A 1 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Dirección:CL PLAZA PROVENZANA Num.4 P.1 PTA.1 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:17/09/09
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:LA ORGANIZACION INTERMEDIACION Y PROMOCION DE TODO TIPO DE EVENTOS,FIESTASY CELEBRIDADES,ASI COMO LA PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41492 , F 52, S 8, H B 386794, I/A 1 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08