VIP CAR SPAIN SERVICIOS PARA FLOTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Jilguero, 5
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIP CAR SPAIN SERVICIOS PARA FLOTAS SL
CIF B84904176
Órgano Administración Administrador único
Propietario ELAS ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA SL
VINCULACIONES DE VIP CAR SPAIN SERVICIOS PARA FLOTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIP CAR SPAIN SERVICIOS PARA FLOTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELAS ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA SL | Socio Unico | 07/07/2020 | 07/07/2020 |
Lopez Garrido Francisco Javier | Socio Unico | 13/06/2013 | 07/07/2020 |
Ona Lacabe Pedro Jose | Liquidador | 07/07/2020 | 07/07/2020 |
Ona Lacabe Pedro Jose | Administrador Unico | 12/12/2019 | 07/07/2020 |
Ceacero Molina Beatriz | Administrador Unico | 20/10/2014 | 12/12/2019 |
Lopez Garrido Francisco Javier | Administrador Unico | 10/06/2013 | 20/10/2014 |
Garcia Sanguino Francisco | Administrador Mancomunado | 10/06/2013 | |
Lopez Garrido Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 10/06/2013 |
ACTOS BORME DE VIP CAR SPAIN SERVICIOS PARA FLOTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
- C/ JILGUERO 5-B (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 5 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 5 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 73, S 8, H M 423335, I/A 5 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
- C/ PORTUGALETE 69 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 72, S 8, H M 423335, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 72, S 8, H M 423335, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28