VIORETOX SL - EXTINGUIDA
Razón Social VIORETOX SL
CIF B73410151
VINCULACIONES DE VIORETOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIORETOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Encarnacion Guillen Lopez | Liquidador Mancomunado | 07/07/2023 | 01/02/2024 |
Manuel Soler Miras | Liquidador Mancomunado | 07/07/2023 | 01/02/2024 |
Encarnacion Guillen Lopez | Administrador Mancomunado | 07/07/2023 | |
Manuel Soler Miras | Administrador Mancomunado | 07/07/2023 |
ACTOS BORME DE VIORETOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 196, S 8, H MU 54425, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 196, S 8, H MU 54425, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 196, S 8, H MU 54425, I/A 2 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 196, S 8, H MU 54425, I/A 2 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 196, S 8, H MU 54425, I/A 2 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 195, S 8, H MU 54425, I/A 1 C (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 195, S 8, H MU 54425, I/A 1 A (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-30