VINORUM SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social VINORUM SL
CIF B63653232
Fecha de Constitución 04/11/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VINORUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VINORUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castello Cobles Antonio | Administrador Mancomunado | 29/06/2010 | 23/10/2014 |
Herce Herce Antonio | Administrador Mancomunado | 29/06/2010 | 23/10/2014 |
Jou Luengo Gregorio | Apoderado | 04/04/2012 | 23/10/2014 |
Olles Valdearcos Edgar | Administrador Concursal | 22/04/2013 | 23/10/2014 |
Tejeda Jociles Juan Ramon | Administrador Unico | 29/06/2010 | 22/04/2013 |
Riera Vall Ramon | Auditor | 08/07/2010 | 13/10/2011 |
Castello Cobles Antonio | Consejero | 29/06/2010 | |
Herce Herce Antonio | Presidente | 29/06/2010 | |
Herce Herce Antonio | Consejero | 29/06/2010 |
ACTOS BORME DE VINORUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 202, S 8, H B 294508, I/A 13 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 130/2013, AUTO FIRME DE FECHA 29/09/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 202, S 8, H B 294508, I/A 13 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 202, S 8, H B 294508, I/A 13 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 201, S 8, H B 294508, I/A 12 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 130/2013, AUTO FIRME DE FECHA 11/03/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 201, S 8, H B 294508, I/A 12 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 201, S 8, H B 294508, I/A 12 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 201, S 8, H B 294508, I/A 12 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36993 , F 179, S 8, H B 294508, I/A 11 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36993 , F 179, S 8, H B 294508, I/A 10 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36993 , F 179, S 8, H B 294508, I/A 9 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08