VINOARTE NEGOCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TXORIERRI ETORBIDEA 46 - POLIGONO INDUSTRIAL BE
Código Postal 48150
Municipio Sondika
Provincia Bizkaia
Razón Social VINOARTE NEGOCIO SL
CIF B95596060
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 30/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gondra Zubizarreta Jose Agustin
Propietario ETXEATZE CAPITAL SL
VINCULACIONES DE VINOARTE NEGOCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VINOARTE NEGOCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETXEATZE CAPITAL SL | Socio Unico | 06/02/2019 | 29/11/2021 |
Gondra Zubizarreta Jose Agustin | Administrador Unico | 06/02/2019 | 29/11/2021 |
Castelo Palacio Maria Rosario | Administrador Solidario | 19/04/2010 | 06/02/2019 |
Diestro Pacheco Francisco | Administrador Solidario | 19/04/2010 | 06/02/2019 |
ACTOS BORME DE VINOARTE NEGOCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/ACIERR (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/ACIERR (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
- C/ TXORIERRI ETORBIDEA 46 - POLIGONO INDUSTRIAL BE (SONDIKA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 26, S 8, H BI 56431, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 25, S 8, H BI 56431, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Dirección:C/ ESTRADA ZALBIDEA Nº 7, PISO 2º B (BILBAO)
Comienzo de operaciones:30/12/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La distribución de todo tipo de bebidas y productos alimenticios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 25, S 8, H BI 56431, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48