VINKLED DIGITAL CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 172
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VINKLED DIGITAL CONSULTING SL
CIF B65509481
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 10/02/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VINKLED DIGITAL CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VINKLED DIGITAL CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Real Rafael | Liquidador Mancomunado | 12/02/2013 | 23/10/2013 |
Ortega Pascual Montserrat | Liquidador Mancomunado | 12/02/2013 | 23/10/2013 |
Martin Real Rafael | Administrador Mancomunado | 06/03/2012 | 12/02/2013 |
Ortega Pascual Montserrat | Administrador Mancomunado | 06/03/2012 | 12/02/2013 |
Gallardo Herrera Ana | Administrador Mancomunado | 06/03/2012 | 07/12/2012 |
Martin Real Rafael | Administrador Mancomunado | 28/03/2011 | 06/03/2012 |
Ortega Pascual Montserrat | Administrador Mancomunado | 28/03/2011 | 06/03/2012 |
ACTOS BORME DE VINKLED DIGITAL CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 86, S 8, H B 408873, I/A 5 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 86, S 8, H B 408873, I/A 5 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 86, S 8, H B 408873, I/A 4 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 86, S 8, H B 408873, I/A 4 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 86, S 8, H B 408873, I/A 4 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 86, S 8, H B 408873, I/A 3 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 85, S 8, H B 408873, I/A 2 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 85, S 8, H B 408873, I/A 2 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 85, S 8, H B 408873, I/A 2 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 84, S 8, H B 408873, I/A 1 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08